序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶志钢
|
|
2 |
余晓露
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京青石绿网科技有限公司武汉分公司
|
叶志钢 | 2015-11-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
王伯寅, [退出]杨莹, [退出]叶志钢*,余晓露
|
叶志钢*,余晓露
|
2 | 2021-01-06 | 投资人 |
武汉绿色网络信息服务有限责任公司,企业法人,武汉文信股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东 [退出]
|
武汉绿色网络信息服务有限责任公司企业法人 [新增]
|
3 | 2021-01-06 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
4 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
叶志钢 董事长;杨莹 董事;王伯寅 董事;叶志钢 经理;肖景宏 监事 [退出]
|
叶志钢 董事长;杨莹 董事;王伯寅 董事;叶志钢 经理;余晓露 监事 [新增]
|
5 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
王伯寅,肖景宏, [退出]杨莹,叶志钢*
|
王伯寅,杨莹,叶志钢*,余晓露 [新增]
|
6 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
叶志钢* 董事长杨莹 董事王伯寅 董事叶志钢* 经理肖景宏 监事 [退出]
|
叶志钢* 董事长杨莹 董事王伯寅 董事叶志钢* 经理余晓露 监事 [新增]
|
7 | 2018-08-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
叶志钢 执行董事;叶志钢 经理;肖景宏 监事
|
叶志钢 董事长;杨莹 董事; [新增]王伯寅 董事; [新增]叶志钢 经理;肖景宏 监事
|
8 | 2018-08-07 | 注册资本 |
5000
|
6695.233( + 33.90466% )
|
9 | 2018-08-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
肖景宏,叶志钢*
|
王伯寅, [新增]肖景宏,杨莹, [新增]叶志钢*
|
10 | 2018-08-07 | 注册资本 |
5000万
|
6695.233万( + 33.90466% )
|