序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张振庆 | 66.66667% | 400.0万人民币 |
2 | 李瑞平 | 33.33333% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑞平
|
|
2 |
张振庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 法定代表人 |
周忠波
|
李瑞平
|
2 | 2021-07-12 | 法定代表人 |
周忠波
|
|
3 | 2021-07-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
李瑞平, [退出]周忠波* [退出]
|
李瑞平*, [新增]张振庆 [新增]
|
4 | 2018-12-13 | 经营范围 |
销售食品。销售服装鞋帽、五金交电、文具用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
销售食品。销售服装鞋帽、五金交电、文具用品;技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;企业管理服务;会议服务;企业形象策划;公共关系服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
5 | 2016-05-05 | 住所 |
北京市丰台区大红门南路45号北京兆润晟综合市场食品区甲6号
|
北京市丰台区东铁营苇子坑109号2幢541室
|
6 | 2015-12-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 张振庆 执行董事;2 张振庆 经理;3 李瑞平 监事
|
1 周忠波 执行董事;2 周忠波 经理;3 李瑞平 监事
|
7 | 2015-12-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
李瑞平,张振庆*
|
李瑞平,周忠波*
|
8 | 2015-12-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
张振庆* 执行董事 [退出]张振庆* 经理 [退出]李瑞平 监事
|
周忠波* 执行董事 [新增]周忠波* 经理 [新增]李瑞平 监事
|
9 | 2015-12-21 | 经营范围 |
批****兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期自2012年8月6日至2015年8月5日)。销售日用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、纸制品、针纺织用品、皮革制品、文具用品、不锈钢制品、五金交电、塑料制品、玩具;企业策划。下期出资时间为2014年08月27日
|
销售食品。销售服装鞋帽、五金交电、文具用品。销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
10 | 2015-12-21 | 法定代表人 |
张振庆
|
周忠波
|