序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴余海
|
|
2 |
董立娟
|
|
3 |
虞佳峥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄谷, [退出]吴余海*
|
董立娟, [新增]吴余海*,虞佳峥 [新增]
|
2 | 2021-03-03 | 经营范围 |
投资管理;项目投资;智能停车系统技术推广、技术咨询、技术服务;软件开****、计算机系统服务、数据处理;产品设计;交通系统技术推广;汽车装饰;汽车服务;机动车公共停车场经营管理;设计、制作、代理、****布广告;洗车服务;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);计算机系统集成;零售建筑材料、计算机软件及辅助设备、专用设备、通讯设备;技术开****;技术开****;建设工程项目管理;工程设计;互联网信息服务;承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施;物业管理;专业承包;施工总承包。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
投资管理;项目投资;智能停车系统技术推广、技术咨询、技术服务;软件开****、计算机系统服务、数据处理;产品设计;交通系统技术推广;汽车装饰;汽车服务;机动车公共停车场经营管理;设计、制作、代理、****布广告;洗车服务;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);计算机系统集成;零售建筑材料、计算机软件及辅助设备、专用设备、通讯设备;技术转让;技术开****;建设工程项目管理;工程设计;互联网信息服务;承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施;物业管理;专业承包;施工总承包。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2021-03-01 | 经营范围 |
投资管理;项目投资;智能停车系统技术推广、技术咨询、技术服务;软件开****、计算机系统服务、数据处理;产品设计;交通系统技术推广;汽车装饰;汽车服务;机动车公共停车场经营管理;设计、制作、代理、****布广告;洗车服务;建设工程项目管理;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);零售建筑材料;互联网信息服务;承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施;物业管理;专业承包;施工总承包。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务;承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
投资管理;项目投资;智能停车系统技术推广、技术咨询、技术服务;软件开****、计算机系统服务、数据处理;产品设计;交通系统技术推广;汽车装饰;汽车服务;机动车公共停车场经营管理;设计、制作、代理、****布广告;洗车服务;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);计算机系统集成;零售建筑材料、计算机软件及辅助设备、专用设备、通讯设备;技术开****;技术开****;建设工程项目管理;工程设计;互联网信息服务;承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施;物业管理;专业承包;施工总承包。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、承装电力设施、承修电力设施、承试电力设施、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2018-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴余海 执行董事;吴余海 经理;侯和 监事 [退出]
|
吴余海 执行董事;吴余海 经理;黄谷 监事 [新增]
|
5 | 2018-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
侯和, [退出]吴余海*
|
黄谷, [新增]吴余海*
|
6 | 2018-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴余海* 执行董事吴余海* 经理侯和 监事 [退出]
|
吴余海* 执行董事吴余海* 经理黄谷 监事 [新增]
|