序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东控蓝帆科技有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱召法
|
|
2 |
朱海宇
|
|
3 |
胡晓翔
|
|
4 |
牟一
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 住所 |
北京市海淀区信息路28号7层7层A393
|
北京市海淀区北四环西路9号21层2104
|
2 | 2022-03-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡晓翔,牟一,邱晓蕾, [退出]朱海宇,朱召法*
|
胡晓翔,牟一,朱海宇,朱召法*
|
3 | 2021-09-08 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
4 | 2021-09-08 | 投资人 |
北京东控蓝帆科技有限公司,企业法人,中科中投智慧城市科技有限公司,法人股东 [退出]
|
北京东控蓝帆科技有限公司企业法人 [新增]
|
5 | 2019-12-19 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2019-12-19 | 投资人 |
北京东控蓝帆科技有限公司 企业法人
|
北京东控蓝帆科技有限公司 企业法人中科中投智慧城市科技有限公司 法人股东 [新增]
|
7 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
朱召法 董事长;胡晓翔 董事;邱晓蕾 董事;朱召法 经理;牟一 监事
|
朱召法 董事长;胡晓翔 董事;邱晓蕾 董事;朱海宇 经理; [新增]牟一 监事
|
8 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡晓翔,牟一,邱晓蕾,朱召法*
|
胡晓翔,牟一,邱晓蕾,朱海宇, [新增]朱召法*
|
9 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
朱召法* 董事长胡晓翔 董事邱晓蕾 董事朱召法* 经理牟一 监事
|
朱召法* 董事长胡晓翔 董事邱晓蕾 董事朱海宇 经理 [新增]牟一 监事
|
10 | 2019-06-24 | 股东改变姓名或名称 |
北京中投智慧投资管理有限公司,企业法人, [退出]宁波中科中投智慧医疗投资合伙企业(有限合伙),法人股东 [退出]
|
北京东控蓝帆科技有限公司, [新增]企业法人 [新增]
|