序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李锋华 | 70% | 1400.0万人民币 |
2 | 黄开军 | 20% | 400.0万人民币 |
3 | 王若峰 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李锋华
|
|
2 |
余果
|
|
3 |
杜佳慧
|
|
4 |
徐晓颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 住所 |
北京市海淀区高梁桥斜街59号院6号楼1层0701-21
|
北京市通州区云景东里372号楼2层204
|
2 | 2022-07-06 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开****的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理;企业管理咨询;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验****展;工程和技术研究与试验****展;农业科学研究与试验****展;医学研究与试验****展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;4以上的云计算数据中心除外);旅游信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开****;专业设计服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告****布;广告制作;平面设计;市场调查(不含涉外调查);企业管理;企业管理咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);文艺创作;咨询策划服务;翻译服务;自然科学研究和试验****展;工程和技术研究和试验****展;农业科学研究和试验****展;医学研究和试验****展;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开****项目策划咨询;票据信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2021-10-11 | 住所 |
北京市海淀区西郊北洼路1区195幢4层038
|
北京市海淀区高梁桥斜街59号院6号楼1层0701-21
|
4 | 2021-09-29 | 投资人 |
杜佳慧,自然人股东, [退出]李锋华,自然人股东,徐晓颖,自然人股东, [退出]余果,自然人股东 [退出]
|
黄开军,自然人股东, [新增]李锋华,自然人股东,王若峰,自然人股东 [新增]
|
5 | 2019-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
张伟娜 执行董事; [退出]张伟娜 经理 [退出]
|
李锋华 董事长; [新增]余果 董事; [新增]杜佳慧 董事; [新增]李锋华 经理; [新增]徐晓颖 监事 [新增]
|
6 | 2019-07-03 | 注册资本 |
50
|
2000( + 3900% )
|
7 | 2019-07-03 | 注册资本 |
50万
|
2000万( + 3900% )
|
8 | 2019-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
董磊, [退出]张伟娜* [退出]
|
杜佳慧, [新增]李锋华*, [新增]徐晓颖, [新增]余果 [新增]
|
9 | 2019-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
张伟娜* 执行董事 [退出]张伟娜* 经理 [退出]董磊 监事 [退出]
|
李锋华* 董事长 [新增]余果 董事 [新增]杜佳慧 董事 [新增]李锋华* 经理 [新增]徐晓颖 监事 [新增]
|
10 | 2019-07-03 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|