序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高伟群 | 50.4% | 252.0万人民币 |
2 | 杨卫东 | 47.6% | 238.0万人民币 |
3 | 曲强 | 2% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨卫东
|
|
2 |
高伟群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨卫东 执行董事;杨卫东 总经理;韩克力 监事 [退出]
|
杨卫东 执行董事;杨卫东 经理;高伟群 监事 [新增]
|
2 | 2019-05-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩克力, [退出]杨卫东*
|
高伟群, [新增]杨卫东*
|
3 | 2019-05-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨卫东* 执行董事杨卫东* 总经理韩克力 监事 [退出]
|
杨卫东* 执行董事杨卫东* 经理高伟群 监事 [新增]
|
4 | 2019-02-28 | 投资人 |
高伟群 自然人股东韩克力 自然人股东 [退出]雷平 自然人股东 [退出]曲强 自然人股东杨卫东 自然人股东
|
高伟群 自然人股东杨卫东 自然人股东曲强 自然人股东
|
5 | 2019-02-28 | 营业期限 |
20
|
|
6 | 2014-09-10 | 注册资本 |
200
|
500( + 150% )
|
7 | 2014-09-10 | 注册资本 |
200万
|
500万( + 150% )
|
8 | 2014-09-10 | 注册资本 |
200万元
|
500万元( + 150% )
|
9 | 2013-06-04 | 住所 |
北京市门头沟区城子大街30号423室
|
北京市门头沟区桥东街13楼北105-38B室
|
10 | 2012-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨卫东 执行董事;杨卫东 总经理;吴忠 监事 [退出]
|
杨卫东 执行董事;杨卫东 总经理;韩克力 监事 [新增]
|