序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建龙 | 90% | 4500万人民币 |
2 | 郑金城 | 10% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建龙
|
|
2 |
金名娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-04 | 经营范围 |
销售食品;销售新鲜水果、新鲜蔬菜;货物进出口;技术进出口;代理进出口;农业科学研究和试验****展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
销售新鲜水果、新鲜蔬菜、水产品、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电(不含电动自行车)、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属材料、电子产品、电子元器件、仪器仪表、文化用品、办公用品、厨房用具、卫生间用具、钟表、眼镜、箱包、家具、礼品、小饰品、工艺品、鲜花、体育用品、建筑材料、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;农业科学研究和试验****展;物业管理;餐饮管理;技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、****布广告;销售食品;普通货物道路运输(限使用清洁能源、新能源车辆的道路货物运输业户)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2020-12-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
金名娜,郑金城* [退出]
|
金名娜,王建龙* [新增]
|
3 | 2020-12-11 | 法定代表人 |
郑金城
|
|
4 | 2020-12-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
郑金城* 执行董事 [退出]郑金城* 经理 [退出]金名娜 监事
|
王建龙* 执行董事 [新增]王建龙* 经理 [新增]金名娜 监事
|
5 | 2020-12-11 | 投资人 |
郑金英 自然人股东 [退出]王斌力 自然人股东 [退出]
|
王建龙 自然人股东 [新增]郑金城 自然人股东 [新增]
|
6 | 2020-12-11 | 法定代表人 |
郑金城
|
王建龙
|
7 | 2020-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
金名娜,郑金英* [退出]
|
金名娜,郑金城* [新增]
|
8 | 2020-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
郑金英* 执行董事 [退出]郑金英* 经理 [退出]金名娜 监事
|
郑金城* 执行董事 [新增]郑金城* 经理 [新增]金名娜 监事
|
9 | 2020-11-23 | 法定代表人 |
郑金英
|
郑金城
|
10 | 2018-01-10 | 投资人 |
郑金英 自然人股东金名娜 自然人股东 [退出]
|
郑金英 自然人股东王斌力 自然人股东 [新增]
|