序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安移通网络开曼公司 | 100% | 810.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱海翔
|
|
2 |
戴夫·罗尔斯顿·彼德森
|
|
3 |
多米尼克·皮印·奥姆
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
安移通网络科技(中国)有限公司广州分公司
|
范晶 | 2013-03-06 |
2 |
安移通网络科技(中国)有限公司上海分公司
|
范晶 | 2013-01-11 |
3 |
安移通网络科技(中国)有限公司成都分公司
|
范晶 | 2012-07-19 |
4 |
安移通网络科技(中国)有限公司北京分公司
|
范晶 | 2011-11-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴夫·罗尔斯顿·彼德森,多米尼克·皮印·奥姆,纪慧森* [退出]
|
戴夫·罗尔斯顿·彼德森,多米尼克·皮印·奥姆,朱海翔* [新增]
|
2 | 2020-05-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
纪慧森* 执行董事 [退出]戴夫·罗尔斯顿·彼德森 总经理多米尼克·皮印·奥姆 监事
|
朱海翔* 执行董事 [新增]戴夫·罗尔斯顿·彼德森 总经理多米尼克·皮印·奥姆 监事
|
3 | 2020-05-20 | 法定代表人 |
纪慧森
|
朱海翔
|
4 | 2019-04-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴夫·罗尔斯顿·彼德森,多米尼克·皮印·奥姆,金松华* [退出]
|
戴夫·罗尔斯顿·彼德森,多米尼克·皮印·奥姆,纪慧森* [新增]
|
5 | 2019-04-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
金松华* 执行董事 [退出]戴夫·罗尔斯顿·彼德森 总经理多米尼克·皮印·奥姆 监事
|
纪慧森* 执行董事 [新增]戴夫·罗尔斯顿·彼德森 总经理多米尼克·皮印·奥姆 监事
|
6 | 2019-04-15 | 法定代表人 |
金松华
|
纪慧森
|
7 | 2017-11-08 | 住所 |
北京市海淀区农大南路88号院1号楼三层
|
北京市朝阳区工人体育场北路甲2号B栋等3幢,裙房3层309-313、315-320、321A、325-328、333、335-337单元
|
8 | 2017-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
艾娃·玛丽·哈恩*, [退出]安东尼·埃米特·鲁瑟尔, [退出]戴夫·罗尔斯顿·彼德森,多米尼克·皮印·奥姆,范晶 [退出]
|
戴夫·罗尔斯顿·彼德森,多米尼克·皮印·奥姆,金松华* [新增]
|
9 | 2017-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
艾娃·玛丽·哈恩* 董事长 [退出]范晶 董事 [退出]安东尼·埃米特·鲁瑟尔 董事 [退出]戴夫·罗尔斯顿·彼德森 经理多米尼克·皮印·奥姆 监事
|
金松华* 执行董事 [新增]戴夫·罗尔斯顿·彼德森 总经理多米尼克·皮印·奥姆 监事
|
10 | 2017-03-30 | 法定代表人 |
艾娃·玛丽·哈恩
|
金松华
|