序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任志杰 | 68.96552% | 2000.0万人民币 |
2 | 张涛 | 31.03448% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任志杰
|
|
2 |
王蕾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 投资人 |
任志杰,自然人股东
|
任志杰,自然人股东,张涛,自然人股东 [新增]
|
2 | 2022-03-08 | 注册资本 |
2000万
|
2900万( + 45% )
|
3 | 2022-03-08 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-09-01 | 住所 |
北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区8-2522
|
北京市朝阳区金盏乡金盏嘉园C区17号楼底商1层1073
|
5 | 2019-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
董辉 执行董事; [退出]董辉 经理; [退出]阮书明 监事 [退出]
|
任志杰 执行董事; [新增]任志杰 经理; [新增]王蕾 监事 [新增]
|
6 | 2019-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
董辉*, [退出]阮书明 [退出]
|
任志杰*, [新增]王蕾 [新增]
|
7 | 2019-05-29 | 投资人 |
董辉 自然人股东 [退出]
|
任志杰 自然人股东 [新增]
|
8 | 2019-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
董辉* 执行董事 [退出]董辉* 经理 [退出]阮书明 监事 [退出]
|
任志杰* 执行董事 [新增]任志杰* 经理 [新增]王蕾 监事 [新增]
|
9 | 2019-05-29 | 法定代表人 |
董辉
|
任志杰
|
10 | 2019-02-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘松山 执行董事; [退出]李勇 经理; [退出]陈虬 监事 [退出]
|
董辉 执行董事; [新增]董辉 经理; [新增]阮书明 监事 [新增]
|