序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁红 | 70% | 14万人民币 |
2 | 李邕光 | 30% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁红
|
|
2 |
李邕光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 住所 |
北京市海淀区上地三街9号B座6(5)层B602
|
北京市海淀区杏石路甲23号3号楼1层1358
|
2 | 2022-04-12 | 经营范围 |
健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术推广、技术服务;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;会议服务;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;医学研究与试验****展;企业管理;集中养老服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;公共事业管理服务;公共安全管理咨询服务;会议及展览服务;企业形象策划;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作;医学研究和试验****展;企业管理;养老服务;养生保健服务(非医疗);家政服务;护理机构服务(不含医疗服务);餐饮管理;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2022-02-10 | 住所 |
北京市海淀区上地三街9号F座5层501-37
|
北京市海淀区上地三街9号B座6(5)层B602
|
4 | 2021-10-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁红*,李邕光,罗亚斌 [退出]
|
丁红*,李邕光
|
5 | 2021-10-14 | 投资人 |
丁红,自然人股东,李邕光,自然人股东,罗亚斌,自然人股东 [退出]
|
丁红,自然人股东,李邕光,自然人股东
|
6 | 2021-09-17 | 经营范围 |
健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术推广、技术服务;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;会议服务;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;医学研究与试验****展;企业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术推广、技术服务;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;会议服务;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;医学研究与试验****展;企业管理;集中养老服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2021-09-17 | 住所 |
北京市海淀区中关村大街18号8层04-24
|
北京市海淀区上地三街9号F座5层501-37
|
8 | 2021-09-10 | 住所 |
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层北侧办公1113号
|
北京市海淀区中关村大街18号8层04-24
|
9 | 2019-04-26 | 投资人 |
李邕光 自然人股东丁红 自然人股东
|
罗亚斌 自然人股东 [新增]李邕光 自然人股东丁红 自然人股东
|
10 | 2018-09-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁红 执行董事;丁红 经理;李邕光 监事
|
丁红 执行董事;罗亚斌 经理; [新增]李邕光 监事
|