序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡春艳 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡春艳
|
|
2 |
于金洲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-27 | 住所 |
北京市朝阳区磨房北里203号楼504号
|
北京市朝阳区豆各庄1号11幢2层206室
|
2 | 2014-09-04 | 注册资本 |
50
|
200( + 300% )
|
3 | 2014-09-04 | 注册资本 |
50万
|
200万( + 300% )
|
4 | 2014-09-04 | 注册资本 |
50万元
|
200万元( + 300% )
|
5 | 2014-09-04 | 经营范围 |
无专业承包;技术推广服务;计算机技术培训;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;经济贸易咨询;市场调查;企业管理咨询;企业策划;销售文具用品、工艺品、日用品;室内家居装饰工程设计;工程管理服务;工程勘察设计。
|
专业承包;技术推广服务;工程管理服务;计算机系统服务;销售机械设备、五金交电、电子产品、电气设备、仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2012-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
王静 执行董事; [退出]王静 经理; [退出]卢吉海 监事 [退出]
|
胡春艳 执行董事; [新增]胡春艳 经理; [新增]于金洲 监事 [新增]
|
7 | 2012-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
王静* 执行董事 [退出]王静* 经理 [退出]卢吉海 监事 [退出]
|
胡春艳* 执行董事 [新增]胡春艳* 经理 [新增]于金洲 监事 [新增]
|
8 | 2012-11-16 | 投资人 |
王静 50 自然人股东 [退出]
|
胡春艳 50 自然人股东 [新增]
|
9 | 2012-11-16 | 法定代表人 |
王静
|
胡春艳
|
10 | 2012-01-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
王静 执行董事;王静 经理;孟宪武 监事 [退出]
|
王静 执行董事;王静 经理;卢吉海 监事 [新增]
|