序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐红梅 | 44% | 880万人民币 |
2 | 陆春雷 | 36% | 720万人民币 |
3 | 陈立洋 | 10% | 200万人民币 |
4 | 杨延秋 | 10% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐红梅
|
|
2 |
李飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 登记管辖变更 |
北京市东城区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
2 | 2022-03-11 | 住所 |
北京市东城区东直门外大街46号1幢7层08B1室
|
北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401
|
3 | 2022-03-11 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;经济贸易咨询;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;软件开****;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2021-03-16 | 投资人 |
陈理浩,自然人股东, [退出]陈立洋,自然人股东,陆春雷,自然人股东,唐红梅,自然人股东,杨延秋,自然人股东
|
陈立洋,自然人股东,陆春雷,自然人股东,唐红梅,自然人股东,杨延秋,自然人股东
|
5 | 2018-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨延秋 执行董事; [退出]杨延秋 经理; [退出]李飞 监事
|
唐红梅 执行董事; [新增]唐红梅 经理; [新增]李飞 监事
|
6 | 2018-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
李飞,杨延秋* [退出]
|
李飞,唐红梅* [新增]
|
7 | 2018-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨延秋* 执行董事 [退出]杨延秋* 经理 [退出]李飞 监事
|
唐红梅* 执行董事 [新增]唐红梅* 经理 [新增]李飞 监事
|
8 | 2018-10-12 | 法定代表人 |
杨延秋
|
唐红梅
|
9 | 2018-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
巩天啸 副董事长; [退出]陈立洋 董事; [退出]陈理浩 董事; [退出]陈丽静 董事; [退出]唐红梅 董事; [退出]巩天啸 经理; [退出]李飞 监事
|
杨延秋 执行董事; [新增]杨延秋 经理; [新增]李飞 监事
|
10 | 2018-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈理浩, [退出]陈丽静, [退出]陈立洋, [退出]巩天啸*, [退出]李飞,唐红梅 [退出]
|
李飞,杨延秋* [新增]
|