序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平艳 | 40% | 120.0万人民币 |
2 | 王云飞 | 30% | 90.0万人民币 |
3 | 孙欣 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王云飞
|
|
2 |
孙欣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-13 | 住所 |
北京市朝阳区西大望路27号[2-1]76幢303室
|
北京市朝阳区双桥路九号(外经仓库)1幢平房010室
|
2 | 2018-07-11 | 住所 |
北京市朝阳区亮马桥路32号2层201-1室
|
北京市朝阳区西大望路27号[2-1]76幢303室
|
3 | 2015-11-12 | 注册资本 |
50万
|
300万( + 500% )
|
4 | 2015-11-12 | 注册资本 |
50
|
300( + 500% )
|
5 | 2015-11-12 | 注册资本 |
50万元
|
300万元( + 500% )
|
6 | 2014-10-14 | 住所 |
北京市朝阳区芍药居(煤炭印刷厂)1幢2层208室
|
北京市朝阳区亮马桥路32号2层201-1室
|
7 | 2014-01-24 | 住所 |
北京市朝阳区左家庄前街1号3号楼2211
|
北京市朝阳区芍药居(煤炭印刷厂)1幢2层208室
|
8 | 2013-09-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
范素平 执行董事; [退出]范素平 总经理; [退出]薛景辉 监事 [退出]
|
王云飞 执行董事; [新增]王云飞 经理; [新增]孙欣 监事 [新增]
|
9 | 2013-09-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
范素平* 执行董事 [退出]范素平* 总经理 [退出]薛景辉 监事 [退出]
|
王云飞* 执行董事 [新增]王云飞* 经理 [新增]孙欣 监事 [新增]
|
10 | 2013-09-16 | 投资人 |
范素平 40 自然人股东 [退出]薛景辉 10 自然人股东 [退出]
|
平艳 20 自然人股东 [新增]王云飞 15 自然人股东 [新增]孙欣 15 自然人股东 [新增]
|