序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆德强
|
|
2 |
熊剑峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|
2 | 2020-11-11 | 投资人 |
陈烨 自然人股东 [退出]广州市汇承科技有限公司 企业法人
|
广州市汇承科技有限公司 企业法人
|
3 | 2020-09-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈烨, [退出]骆德强*
|
骆德强*,熊剑峰 [新增]
|
4 | 2020-09-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
骆德强* 执行董事骆德强* 经理陈烨 监事 [退出]
|
骆德强* 执行董事骆德强* 经理熊剑峰 监事 [新增]
|
5 | 2020-09-11 | 投资人 |
陈烨 自然人股东广州博承生物科技有限公司 企业法人 [退出]
|
陈烨 自然人股东广州市汇承科技有限公司 企业法人 [新增]
|
6 | 2020-04-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
骆德强 执行董事;骆德强 经理;杨泽江 监事 [退出]
|
骆德强 执行董事;骆德强 经理;陈烨 监事 [新增]
|
7 | 2020-04-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
骆德强*,杨泽江 [退出]
|
陈烨, [新增]骆德强*
|
8 | 2020-04-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
骆德强* 执行董事骆德强* 经理杨泽江 监事 [退出]
|
骆德强* 执行董事骆德强* 经理陈烨 监事 [新增]
|
9 | 2020-04-03 | 投资人 |
陈烨 自然人股东华东环球商贸物流城开****股份有限公司 法人股东 [退出]
|
陈烨 自然人股东广州博承生物科技有限公司 企业法人 [新增]
|
10 | 2019-06-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
骆德强 执行董事;骆德强 经理;朱文飞 监事 [退出]
|
骆德强 执行董事;骆德强 经理;杨泽江 监事 [新增]
|