序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘峰 | 94% | 94万人民币 |
2 | 刘力 | 6% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘力
|
|
2 |
潘峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 营业期限 |
|
|
2 | 2019-02-26 | 经营范围 |
|
|
3 | 2019-02-26 | 住所 |
|
|
4 | 2015-12-14 | 住所 |
|
|
5 | 2015-08-05 | 经营范围 |
|
|
6 | 2012-08-31 | 经营范围 |
|
|
7 | 2012-04-10 | 实收资本(金) |
|
|
8 | 2012-04-10 | 注册资本 |
|
|
9 | 2012-04-10 | 实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 |
|
|
10 | 2012-04-10 | 实收资本(金) |
|
|