序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高秀华 | 100% | 200万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高秀华
|
|
2 |
张淑岭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-01 | 经营范围 |
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年10月15日);销售计算机及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场管理服务;家庭服务;清洁服务;汽车租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
许可项目:劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2020-03-30 | 经营范围 |
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2019年11月24日)。销售计算机及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场管理服务;家庭服务;清洁服务;汽车租赁。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年10月15日)。销售计算机及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场管理服务;家庭服务;清洁服务;汽车租赁。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
3 | 2019-04-23 | 经营范围 |
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2019年11月24日)。销售计算机及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);承办展览展示、组织文化艺术交流活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场管理服务;家庭服务;清洁服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2019年11月24日)。销售计算机及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场管理服务;家庭服务;清洁服务;汽车租赁。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
4 | 2018-11-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
高秀华*,吴顺新 [退出]
|
高秀华*,张淑岭 [新增]
|
5 | 2018-11-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
高秀华* 执行董事高秀华* 经理吴顺新 监事 [退出]
|
高秀华* 执行董事高秀华* 经理张淑岭 监事 [新增]
|
6 | 2018-11-23 | 经营范围 |
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2019年11月24日)。销售计算机及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);承办展览展示、组织文化艺术交流活动;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2019年11月24日)。销售计算机及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);承办展览展示、组织文化艺术交流活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场管理服务;家庭服务;清洁服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2018-03-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
吕新利*, [退出]吴顺新
|
高秀华*, [新增]吴顺新
|
8 | 2018-03-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
吕新利* 执行董事 [退出]吕新利* 经理 [退出]吴顺新 监事
|
高秀华* 执行董事 [新增]高秀华* 经理 [新增]吴顺新 监事
|
9 | 2018-03-16 | 法定代表人 |
吕新利
|
高秀华
|
10 | 2017-12-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
高秀华*, [退出]吴顺新
|
吕新利*, [新增]吴顺新
|