序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱自刚 | 99% | 396.0万人民币 |
2 | 黄绪清 | 1% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱自刚
|
|
2 |
黄绪清
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京天龙东洋世缘印刷物资有限公司上海分公司
|
赵芳芳 | 2006-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 住所 |
北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北2号楼376
|
北京市门头沟区雅安路6号院1号楼-3至18层101B座1736
|
2 | 2021-08-30 | 住所 |
北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北2号楼376
|
北京市门头沟区北京市门头沟区雅安路6号院1号楼-3至18层101B座1736
|
3 | 2021-02-10 | 住所 |
北京市顺义区后沙峪镇裕曦路7号院1号楼4层408
|
北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北2号楼376
|
4 | 2020-08-11 | 注册资本 |
50
|
400( + 700% )
|
5 | 2020-08-11 | 注册资本 |
50万
|
400万( + 700% )
|
6 | 2020-08-11 | 注册资本 |
50万元
|
400万元( + 700% )
|
7 | 2020-03-09 | 住所 |
北京市昌平区东小口镇天通北苑一区甲6号楼1至3层02三层310
|
北京市顺义区后沙峪镇裕曦路7号院1号楼4层408
|
8 | 2019-10-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
唐豪 执行董事; [退出]唐豪 经理; [退出]郭旗 监事 [退出]
|
朱自刚 执行董事; [新增]朱自刚 经理; [新增]黄绪清 监事 [新增]
|
9 | 2019-10-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭旗, [退出]唐豪* [退出]
|
黄绪清, [新增]朱自刚* [新增]
|
10 | 2019-10-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
唐豪* 执行董事 [退出]唐豪* 经理 [退出]郭旗 监事 [退出]
|
朱自刚* 执行董事 [新增]朱自刚* 经理 [新增]黄绪清 监事 [新增]
|