序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴玉清 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 李蕾 | 46% | 2300.0万人民币 |
3 | 吴迎 | 1% | 50.0万人民币 |
4 | 张成兰 | 1% | 50.0万人民币 |
5 | 曹嫄 | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴玉清
|
|
2 |
吴迎
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海鑫力轮胎有限公司分公司
|
季伟亮 | 2003-08-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 经营范围 |
销售日用品、汽车配件、机械设备、金属材料、计算机、软件及辅助设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品)、化妆品、医疗器械、体育用品;技术开****、技术咨询、技术转让;经济信息咨询;组织文化艺术交流;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
销售日用品、汽车配件、机械设备、金属材料、计算机、软件及辅助设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品)、化妆品、医疗器械、体育用品;技术开****、技术咨询、技术转让;经济信息咨询;组织文化艺术交流;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);货物进出口、代理进出口、技术进出口;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-03-04 | 住所 |
北京市东城区天坛东里50号1号楼1层2室
|
北京市门头沟区石龙经济开****区平安路5号4幢DY909(集群注册)
|
3 | 2017-07-19 | 注册资本 |
500万
|
5000万( + 900% )
|
4 | 2017-07-19 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2017-07-19 | 投资人 |
吴玉清 自然人股东
|
吴玉清 自然人股东李蕾 自然人股东 [新增]曹嫄 自然人股东 [新增]张成兰 自然人股东 [新增]吴迎 自然人股东 [新增]
|
6 | 2017-07-19 | 注册资本 |
500万元
|
5000万元( + 900% )
|
7 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴玉清* 执行董事吴玉清* 经理吴迎 监事
|
吴玉清* 执行董事吴玉清* 经理吴迎 监事
|
8 | 2014-02-28 | 投资人 |
无
|
吴玉清 自然人股东 [新增]
|