序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢星 | 61.456% | 612.18万人民币 |
2 | 福建穗赋股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.04403% | 90.09万人民币 |
3 | 广州市启赋睿祥投资合伙企业(有限合伙) | 4.51749% | 45.0万人民币 |
4 | 北京市程铂瀚创业投资管理中心(有限合伙) | 4.51749% | 45.0万人民币 |
5 | 徐晓栋 | 3.15321% | 31.41万人民币 |
6 | 曹雪鹏 | 3.15321% | 31.41万人民币 |
7 | 樊勇春 | 2.70146% | 26.91万人民币 |
8 | 深圳远大世纪股权投资基金管理中心(有限合伙) | 2.5% | 24.9032万人民币 |
9 | 任丽如 | 1.807% | 18.0万人民币 |
10 | 天津长天星派企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.0735% | 10.6934万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢星
|
|
2 |
樊勇春
|
|
3 |
李军
|
|
4 |
于扬利
|
|
5 |
曹雪鹏
|
|
6 |
徐晓栋
|
|
7 |
蒋利平
|
|
8 |
任丽如
|
|
9 |
孙肇昭
|
|
10 |
李楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 住所 |
北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
|
北京市大兴区黄村镇海子角小区南侧(黄徐路48号)1幢1层D44室
|
2 | 2019-03-05 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;企业策划;影视策划;设计、制作、代理、****布广告;摄影扩印服务;产品设计;电脑图文设计;电脑动画设计;数据处理;会议服务;经济信息咨询;市场调查;企业管理;婚庆服务;礼仪服务;包装服务;会议服务;劳务服务;互联网信息服务;酒店管理;技术开****、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开****;出租商业用房;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;网上销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、通讯设备、日用品、文化用品、化妆品、照相器材、音响设备、珠宝首饰、花卉。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;企业策划;影视策划;设计、制作、代理、****布广告;摄影扩印服务;产品设计;电脑图文设计;电脑动画设计;数据处理;会议服务;经济信息咨询;市场调查;企业管理;婚庆服务;礼仪服务;包装服务;会议服务;劳务服务;酒店管理;技术开****、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开****;出租商业用房;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;网上销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、通讯设备、日用品、文化用品、化妆品、照相器材、音响设备、珠宝首饰、花卉。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
3 | 2019-03-05 | 住所 |
北京市丰台区南四环西路188号一区2号楼11层1101-B017(园区)
|
北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)
|
4 | 2017-09-05 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;企业策划;数据处理;会议服务;经济信息咨询;婚庆服务;礼仪服务;酒店管理;技术开****、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开****;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;网上销售计算机软硬件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;企业策划;影视策划;设计、制作、代理、****布广告;摄影扩印服务;产品设计;电脑图文设计;电脑动画设计;数据处理;会议服务;经济信息咨询;市场调查;企业管理;婚庆服务;礼仪服务;包装服务;会议服务;劳务服务;互联网信息服务;酒店管理;技术开****、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开****;出租商业用房;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;网上销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、通讯设备、日用品、文化用品、化妆品、照相器材、音响设备、珠宝首饰、花卉。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
5 | 2016-12-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹雪鹏,邢星*,徐晓栋
|
曹雪鹏,陈庆辉, [新增]樊勇春, [新增]蒋利平, [新增]李军, [新增]李楠, [新增]任丽如, [新增]孙肇昭, [新增]邢星*,徐晓栋,于扬利 [新增]
|
6 | 2016-12-22 | 注册资本 |
900万
|
996.1273万( + 10.68081% )
|
7 | 2016-12-22 | 法定代表人 |
邢星
|
邢星
|
8 | 2016-12-22 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)邢星* 执行董事曹雪鹏 经理徐晓栋 监事
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)邢星* 董事长于扬利 董事 [新增]蒋利平 董事 [新增]徐晓栋 董事樊勇春 董事 [新增]曹雪鹏 董事李军 董事 [新增]陈庆辉 经理 [新增]任丽如 监事会主席 [新增]李楠 监事 [新增]孙肇昭 监事 [新增]
|
9 | 2016-12-22 | 注册资本 |
900万元
|
996.1273万元( + 10.68081% )
|
10 | 2016-12-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
邢星* 执行董事曹雪鹏 经理徐晓栋 监事
|
邢星* 董事长于扬利 董事 [新增]蒋利平 董事 [新增]徐晓栋 董事樊勇春 董事 [新增]曹雪鹏 董事李军 董事 [新增]陈庆辉 经理 [新增]任丽如 监事会主席 [新增]李楠 监事 [新增]孙肇昭 监事 [新增]
|