序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张维东 | 60% | 30万人民币 |
2 | 孙来敏 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张维东
|
|
2 |
孙来敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙树英*, [退出]张维东
|
孙来敏, [新增]张维东*
|
2 | 2021-12-01 | 投资人 |
孙树英,自然人股东, [退出]张维东,自然人股东
|
孙来敏,自然人股东, [新增]张维东,自然人股东
|
3 | 2021-12-01 | 法定代表人 |
孙树英
|
张维东
|
4 | 2021-08-23 | 投资人 |
孙树英,自然人股东,袁广辉,自然人股东, [退出]张维东,自然人股东
|
孙树英,自然人股东,张维东,自然人股东
|
5 | 2020-09-29 | 投资人 |
孙树英 自然人股东袁新妮 自然人股东 [退出]张维东 自然人股东
|
孙树英 自然人股东袁广辉 自然人股东 [新增]张维东 自然人股东
|
6 | 2019-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙月军 执行董事; [退出]孙月军 经理; [退出]孙树英 监事
|
孙树英 执行董事;孙树英 经理;张维东 监事 [新增]
|
7 | 2019-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙树英,孙月军* [退出]
|
孙树英*,张维东 [新增]
|
8 | 2019-09-10 | 注册资本 |
10
|
50( + 400% )
|
9 | 2019-09-10 | 注册资本 |
10万
|
50万( + 400% )
|
10 | 2019-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙月军* 执行董事 [退出]孙月军* 经理 [退出]孙树英 监事
|
孙树英* 执行董事孙树英* 经理张维东 监事 [新增]
|