序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
褚定华
|
|
2 |
马郑刚
|
|
3 |
徐澜
|
|
4 |
吴琴峰
|
|
5 |
李屹立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 经营范围 |
出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子;出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选;出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料(有效期至2021年12月31日);图书本版批****、零售(有效期至2022年04月30日);从事互联网文化活动;与以上业务相关的配套服务;会议服务;销售办公用品;设计、制作、代理广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
许可项目:图书出版;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批****;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;图书管理服务;广告制作;广告****布;广告设计、代理;市场营销策划;咨询策划服务;文具用品零售;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2020-03-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋国兴 董事长; [退出]李凡 董事; [退出]徐永新 董事; [退出]施一凡 董事; [退出]沈志华 董事; [退出]徐永新 经理; [退出]曹燕明 监事会主席; [退出]曹华标 监事; [退出]陈婉 监事 [退出]
|
褚定华 董事长; [新增]马郑刚 副董事长; [新增]徐澜 董事; [新增]李屹立 经理; [新增]吴琴峰 监事 [新增]
|
3 | 2020-03-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹华标, [退出]曹燕明, [退出]陈婉, [退出]蒋国兴*, [退出]李凡, [退出]沈志华, [退出]施一凡, [退出]徐永新 [退出]
|
李屹立, [新增]马郑刚, [新增]吴琴峰, [新增]徐澜, [新增]褚定华* [新增]
|
4 | 2020-03-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋国兴* 董事长 [退出]李凡 董事 [退出]徐永新 董事 [退出]施一凡 董事 [退出]沈志华 董事 [退出]徐永新 经理 [退出]曹燕明 监事会主席 [退出]曹华标 监事 [退出]陈婉 监事 [退出]
|
褚定华* 董事长 [新增]马郑刚 副董事长 [新增]徐澜 董事 [新增]李屹立 经理 [新增]吴琴峰 监事 [新增]
|
5 | 2020-03-24 | 法定代表人 |
蒋国兴
|
褚定华
|
6 | 2019-04-08 | 经营范围 |
出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子;出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选;出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料(有效期至2018年12月31日);图书本版批****、零售(有效期至2022年04月30日);从事互联网文化活动;与以上业务相关的配套服务;会议服务;销售办公用品;设计、制作、代理广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子;出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选;出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料(有效期至2021年12月31日);图书本版批****、零售(有效期至2022年04月30日);从事互联网文化活动;与以上业务相关的配套服务;会议服务;销售办公用品;设计、制作、代理广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|