序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔纪强 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔纪强
|
|
2 |
王桂英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 登记管辖变更 |
北京市丰台区市场监督管理局
|
北京市朝阳区市场监督管理局
|
2 | 2020-05-20 | 登记管辖变更 |
丰台分局
|
朝阳分局
|
3 | 2020-05-20 | 住所 |
北京市丰台区大井桥南202号8215室
|
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1至6层101内5层506
|
4 | 2018-12-24 | 住所 |
北京市丰台区科学城星火路10号1幢4层C01室
|
北京市丰台区大井桥南202号8215室
|
5 | 2016-12-23 | 住所 |
北京市丰台区西四环南路101号3009A室(园区)
|
北京市丰台区科学城星火路10号1幢4层C01室
|
6 | 2015-11-04 | 投资人 |
边金成,自然人股东,毛晓飞,自然人股东,杨春盛,自然人股东
|
崔纪强,自然人股东
|
7 | 2015-11-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
边金成*,毛晓飞,吴爱国
|
崔纪强*,王桂英
|
8 | 2015-11-04 | 投资人 |
1 边金成 50 自然人股东;2 杨春盛 25 自然人股东;3 毛晓飞 25 自然人股东
|
1 崔纪强 0 自然人股东
|
9 | 2015-11-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 边金成 执行董事;2 毛晓飞 经理;3 吴爱国 监事
|
1 崔纪强 执行董事;2 崔纪强 经理;3 王桂英 监事
|
10 | 2015-11-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
边金成* 执行董事 [退出]毛晓飞 经理 [退出]吴爱国 监事 [退出]
|
崔纪强* 执行董事 [新增]崔纪强* 经理 [新增]王桂英 监事 [新增]
|