序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨传欣 | 57% | 57.0万人民币 |
2 | 刘芳 | 23% | 23.0万人民币 |
3 | 张红志 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张红志
|
|
2 |
杨传欣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术咨询、技术转让;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;销售专用设备、电子产品、医疗器械(Ⅰ类)、计算机、软件及其辅助设备、文化体育用品、办公设备;企业管理咨询;文化咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);艺术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口;计量服务;检测服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
销售第三类医疗器械。技术开****、技术推广、技术咨询、技术转让;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;销售专用设备、电子产品、医疗器械(I、II类)、计算机、软件及其辅助设备、文化体育用品、办公设备;企业管理咨询;文化咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);艺术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;计算机租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口;计量服务;检测服务;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
2 | 2020-03-24 | 经营范围 |
技术开****、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;销售专用设备、电子产品、医疗器械(Ⅰ类)、计算机、软件及其辅助设备、文化体育用品、办公设备;企业管理咨询;文化咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);艺术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术检测。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
技术开****、技术推广、技术咨询、技术转让;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;销售专用设备、电子产品、医疗器械(Ⅰ类)、计算机、软件及其辅助设备、文化体育用品、办公设备;企业管理咨询;文化咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);艺术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口;计量服务;检测服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
3 | 2020-01-02 | 经营范围 |
技术开****、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;销售专用设备、电子产品、医疗器械(Ⅰ类)、计算机、软件及其辅助设备、文化体育用品、办公设备;企业管理咨询;文化咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);艺术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
技术开****、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;销售专用设备、电子产品、医疗器械(Ⅰ类)、计算机、软件及其辅助设备、文化体育用品、办公设备;企业管理咨询;文化咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);艺术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术检测。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
4 | 2019-09-16 | 登记管辖变更 |
北京市石景山区市场监督管理局
|
北京市昌平区市场监督管理局
|
5 | 2019-09-16 | 登记管辖变更 |
石景山分局
|
昌平分局
|
6 | 2019-09-16 | 住所 |
北京市石景山区实兴东街11号二层2075室
|
北京市昌平区科技园区双营西路86号院5号楼201室
|
7 | 2019-01-30 | 投资人 |
杨传欣 自然人股东刘芳 自然人股东张红志 自然人股东王昊 自然人股东 [退出]
|
杨传欣 自然人股东刘芳 自然人股东张红志 自然人股东
|
8 | 2018-09-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘芳*, [退出]杨传欣
|
杨传欣,张红志* [新增]
|
9 | 2018-09-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘芳 执行董事; [退出]刘芳 经理; [退出]杨传欣 监事
|
张红志 执行董事; [新增]张红志 经理; [新增]杨传欣 监事
|
10 | 2018-09-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘芳* 执行董事 [退出]刘芳* 经理 [退出]杨传欣 监事
|
张红志* 执行董事 [新增]张红志* 经理 [新增]杨传欣 监事
|