序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨静 | 97% | 970.0万人民币 |
2 | 陈亮 | 3% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈亮
|
|
2 |
杨静
|
|
3 |
印厚举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-23 | 经营范围 |
技术咨询;技术推广服务;销售石油化工设备及零配件、机械设备、通讯器材、仪器仪表、阀门、传感器、水处理设备、电子产品、五金交电、文具用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
技术咨询;技术推广服务;销售石油化工设备及零配件、机械设备、通讯器材、仪器仪表、阀门、传感器、水处理设备、电子产品、五金交电、文具用品、塑料制品、化工产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
2 | 2015-07-23 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区科创十三街18号院3号楼912
|
北京市北京经济技术开****区科创十三街18号院4号楼4层403
|
3 | 2015-03-11 | 注册资本 |
100万元
|
1000万元( + 900% )
|
4 | 2015-03-11 | 经营范围 |
技术推广服务;销售机械设备、通讯器材、电子产品、五金交电、文具用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
技术咨询;技术推广服务;销售石油化工设备及零配件、机械设备、通讯器材、仪器仪表、阀门、传感器、水处理设备、电子产品、五金交电、文具用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
5 | 2015-02-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
印厚举* 执行董事印厚举* 经理杨静 监事
|
陈亮* 执行董事 [新增]印厚举 经理杨静 监事
|
6 | 2015-02-03 | 投资人 |
印厚举 自然人股东 [退出]杨静 自然人股东
|
杨静 自然人股东陈亮 自然人股东 [新增]
|
7 | 2015-02-03 | 法定代表人 |
印厚举
|
陈亮
|
8 | 2014-10-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
印厚举* 执行董事印厚举* 经理刘恩荣 监事 [退出]
|
印厚举* 执行董事印厚举* 经理杨静 监事 [新增]
|
9 | 2014-10-16 | 投资人 |
刘恩荣 自然人股东 [退出]印厚举 自然人股东
|
印厚举 自然人股东杨静 自然人股东 [新增]
|
10 | 2014-09-12 | 经营范围 |
技术推广服务;销售机械设备、通讯器材、电子产品、五金交电、文具用品。
|
技术推广服务;销售机械设备、通讯器材、电子产品、五金交电、文具用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。领取本执照后,应到区县商务委备案。
|