序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王婉屏 | 50% | 25万人民币 |
2 | 于长云 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于长云
|
|
2 |
王婉屏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-27 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)于长云* 执行董事于长云* 经理王玉珊 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)于长云* 执行董事于长云* 经理王婉屏 监事 [新增]
|
2 | 2015-03-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
于长云* 执行董事于长云* 经理王玉珊 监事 [退出]
|
于长云* 执行董事于长云* 经理王婉屏 监事 [新增]
|
3 | 2015-03-27 | 投资人 |
王婉屏 自然人股东王玉珊 自然人股东 [退出]
|
王婉屏 自然人股东于长云 自然人股东 [新增]
|
4 | 2014-12-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
变更前于长云* 执行董事于长云* 经理王玉珊 监事 [退出]
|
变更后于长云* 执行董事于长云* 经理王婉屏 监事 [新增]
|
5 | 2014-12-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
王婉屏* 执行董事 [退出]王婉屏* 经理 [退出]王玉珊 监事
|
于长云* 执行董事 [新增]于长云* 经理 [新增]王玉珊 监事
|
6 | 2014-12-19 | 法定代表人 |
王婉屏
|
于长云
|
7 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
易岚* 执行董事易岚* 经理王玉珊 监事
|
易岚* 执行董事易岚* 经理王玉珊 监事
|
8 | 2013-05-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
方玉* 执行董事 [退出]方玉* 经理 [退出]王玉珊 监事
|
王婉屏* 执行董事 [新增]王婉屏* 经理 [新增]王玉珊 监事
|
9 | 2013-05-06 | 法定代表人 |
方玉
|
王婉屏
|
10 | 2012-07-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
易岚* 执行董事 [退出]易岚* 经理 [退出]王玉珊 监事
|
方玉* 执行董事 [新增]方玉* 经理 [新增]王玉珊 监事
|