序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张鹤飞 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张鹤飞
|
|
2 |
赵瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 投资人 |
唐宁,自然人股东, [退出]张鹤飞,自然人股东
|
张鹤飞,自然人股东
|
2 | 2021-11-16 | 注册资本 |
150万
|
100万( - 33.33333% )
|
3 | 2021-11-16 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-06-16 | 住所 |
北京市海淀区上地佳园2号楼2层1单元202-2
|
北京市海淀区上地佳园23号楼6层601B
|
5 | 2019-11-08 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-11-08 | 投资人 |
张鹤飞 自然人股东
|
张鹤飞 自然人股东唐宁 自然人股东 [新增]
|
7 | 2019-03-08 | 住所 |
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦4层423-028号
|
北京市海淀区上地佳园2号楼2层1单元202-2
|
8 | 2018-09-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
唐敏, [退出]唐育才* [退出]
|
张鹤飞*, [新增]赵瑞 [新增]
|
9 | 2018-09-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
唐育才* 执行董事 [退出]唐育才* 经理 [退出]唐敏 监事 [退出]
|
张鹤飞* 执行董事 [新增]张鹤飞* 经理 [新增]赵瑞 监事 [新增]
|
10 | 2018-09-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|