序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南京词酷网络信息技术有限公司 | 98.02567% | 993万人民币 |
2 | 张跃 | 1.97433% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江萍
|
|
2 |
倪正东
|
|
3 |
蒋涛
|
|
4 |
吴晓芹
|
|
5 |
许荣军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 住所 |
北京市海淀区西土城路10号21号楼216室
|
北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼3层312
|
2 | 2019-11-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
张跃 董事长; [退出]倪正东 副董事长;蒋涛 董事;许荣军 经理;吴晓芹 监事
|
江萍 董事长; [新增]倪正东 副董事长;蒋涛 董事;许荣军 经理;吴晓芹 监事
|
3 | 2019-11-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋涛,倪正东,吴晓芹,许荣军,张跃* [退出]
|
江萍*, [新增]蒋涛,倪正东,吴晓芹,许荣军
|
4 | 2019-11-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
张跃* 董事长 [退出]倪正东 副董事长蒋涛 董事许荣军 经理吴晓芹 监事
|
江萍* 董事长 [新增]倪正东 副董事长蒋涛 董事许荣军 经理吴晓芹 监事
|
5 | 2019-11-01 | 法定代表人 |
张跃
|
江萍
|
6 | 2018-06-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
张跃 董事长;倪正东 副董事长;蒋涛 董事;杨道荣 经理; [退出]全德 监事 [退出]
|
张跃 董事长;倪正东 副董事长;蒋涛 董事;许荣军 经理; [新增]吴晓芹 监事 [新增]
|
7 | 2018-06-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋涛,倪正东,全德, [退出]杨道荣, [退出]张跃*
|
蒋涛,倪正东,吴晓芹, [新增]许荣军, [新增]张跃*
|
8 | 2018-06-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
张跃* 董事长倪正东 副董事长蒋涛 董事杨道荣 经理 [退出]全德 监事 [退出]
|
张跃* 董事长倪正东 副董事长蒋涛 董事许荣军 经理 [新增]吴晓芹 监事 [新增]
|
9 | 2017-11-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
张跃 董事长;谢先明 副董事长; [退出]蒋涛 董事;张跃 总经理;全德 监事
|
张跃 董事长;倪正东 副董事长; [新增]蒋涛 董事;杨道荣 经理; [新增]全德 监事
|
10 | 2017-11-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋涛,全德,谢先明, [退出]张跃*
|
蒋涛,倪正东, [新增]全德,杨道荣, [新增]张跃*
|