序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈桂华 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 陈亮 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈桂华
|
|
2 |
陈亮
|
|
3 |
陈桂菊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 经营范围 |
节能技术开****、推广、转让、咨询、服务;工程勘察设计;照明设计;销售汽车配件、机械设备、照明设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);组织体育赛事;体育运动项目经营(高危险性运动项目除外);软件开****;销售玩具、办公用品;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
节能技术开****、推广、转让、咨询、服务;工程勘察设计;照明设计;销售汽车配件、机械设备、照明设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);组织体育赛事;体育运动项目经营(高危险性运动项目除外);软件开****;销售玩具、办公用品;会议服务;承办展览展示活动;热力供应;供电业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;供电业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2020-03-20 | 投资人 |
陈桂华 自然人股东陈亮 自然人股东陈桂菊 自然人股东 [退出]
|
陈桂华 自然人股东陈亮 自然人股东
|
3 | 2020-03-20 | 经营范围 |
节能技术开****、推广、转让、咨询、服务;工程勘察设计;照明设计;销售汽车配件、机械设备、照明设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测;货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
节能技术开****、推广、转让、咨询、服务;工程勘察设计;照明设计;销售汽车配件、机械设备、照明设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);组织体育赛事;体育运动项目经营(高危险性运动项目除外);软件开****;销售玩具、办公用品;会议服务;承办展览展示活动。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
4 | 2016-06-27 | 注册资本 |
1000万
|
5000万( + 400% )
|
5 | 2016-06-27 | 注册资本 |
1000万元
|
5000万元( + 400% )
|
6 | 2016-06-27 | 营业期限 |
20
|
|
7 | 2016-06-27 | 经营范围 |
技术开****、推广、转让、咨询、服务;投资管理;销售机械设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
节能技术开****、推广、转让、咨询、服务;工程勘察设计;照明设计;销售汽车配件、机械设备、照明设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测;货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
8 | 2015-02-09 | 经营范围 |
技术开****、推广、转让、咨询、服务;投资管理;销售机械设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测。
|
技术开****、推广、转让、咨询、服务;投资管理;销售机械设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料;计算机系统服务;技术检测;环境监测。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
9 | 2013-08-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈桂菊* 执行董事陈桂菊* 经理陈亮 监事
|
陈桂华* 执行董事 [新增]陈桂菊 经理陈亮 监事
|
10 | 2013-08-29 | 投资人 |
陈亮 400 自然人股东陈桂华 200 自然人股东陈琳 100 自然人股东 [退出]陈桂菊 100 自然人股东郭泽忠 100 自然人股东 [退出]郭坤 100 自然人股东 [退出]
|
陈桂华 400( + 100% ) 自然人股东陈亮 400 自然人股东陈桂菊 200( + 100% ) 自然人股东
|