序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张瀛 | 88% | 88.0万人民币 |
2 | 张沛 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 马苍松 | 2% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张瀛
|
|
2 |
马苍松
|
|
3 |
张沛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-23 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)张沛* 执行董事张沛* 经理马苍松 监事
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)张瀛* 执行董事 [新增]张沛 经理马苍松 监事
|
2 | 2015-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
张沛* 执行董事张沛* 经理马苍松 监事
|
张瀛* 执行董事 [新增]张沛 经理马苍松 监事
|
3 | 2015-12-23 | 投资人 |
王继龙 自然人股东 [退出]张沛 自然人股东马苍松 自然人股东
|
张瀛 自然人股东 [新增]张沛 自然人股东马苍松 自然人股东
|
4 | 2015-12-23 | 法定代表人 |
张沛
|
张瀛
|
5 | 2015-09-11 | 经营范围 |
技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;代理、****布广告;会议服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、礼品、工艺品、机械设备。 (未取得行政许可的项目除外)下期出资时间为2014年11月13日
|
技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;代理、****布广告;会议服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;计算机系统服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
6 | 2015-09-11 | 住所 |
北京市海淀区知春路56号西区9号楼215室
|
北京市海淀区农大南路88号1号楼B1-119
|
7 | 2013-09-18 | 住所 |
北京市海淀区上地十街1号院2号楼18层1812
|
北京市海淀区知春路56号西区9号楼215室
|