序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯焕玲 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 宋朝贺 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋朝贺
|
|
2 |
冯焕玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 住所 |
北京市顺义区信中街12号院2号楼9层911
|
北京市顺义区金关北二路2号院2号楼8层839
|
2 | 2021-08-24 | 住所 |
北京市朝阳区望京街2号楼7层711
|
北京市顺义区信中街12号院2号楼9层911
|
3 | 2021-08-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯焕玲,马忠权* [退出]
|
冯焕玲,宋朝贺* [新增]
|
4 | 2021-08-24 | 法定代表人 |
马忠权
|
宋朝贺
|
5 | 2018-02-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋朝贺 执行董事; [退出]宋朝贺 经理; [退出]冯焕玲 监事
|
马忠权 执行董事; [新增]马忠权 经理; [新增]冯焕玲 监事
|
6 | 2018-02-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯焕玲,宋朝贺* [退出]
|
冯焕玲,马忠权* [新增]
|
7 | 2018-02-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋朝贺* 执行董事 [退出]宋朝贺* 经理 [退出]冯焕玲 监事
|
马忠权* 执行董事 [新增]马忠权* 经理 [新增]冯焕玲 监事
|
8 | 2018-02-12 | 法定代表人 |
宋朝贺
|
马忠权
|
9 | 2017-01-11 | 住所 |
北京市朝阳区朝来绿色家园来春园综合楼(十五号楼)4层36号
|
北京市朝阳区望京街2号楼7层711
|