序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东新华医疗(上海)有限公司 | 80% | 1000万人民币 |
2 | 上海斯冠投资管理合伙企业(有限合伙) | 20% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王冠琛
|
|
2 |
谢春波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
仇围围* 执行董事 [退出]仇围围* 经理 [退出]谢春波 监事
|
王冠琛* 执行董事 [新增]王冠琛* 经理 [新增]谢春波 监事
|
2 | 2018-06-25 | 法定代表人 |
仇围围
|
王冠琛
|
3 | 2017-09-30 | 投资人 |
许中伟 自然人股东 [退出]山东新华医疗器械股份有限公司 法人股东 [退出]上海斯冠投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东
|
山东新华医疗(上海)有限公司 企业法人 [新增]上海斯冠投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东
|
4 | 2017-07-20 | 注册资本 |
9000万元
|
1250万元( - 86.11111% )
|
5 | 2017-04-10 | 住所 |
北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园生命园路8号院一区10号楼3层
|
北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢405室
|
6 | 2017-03-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
1,许中伟*, [退出]执行董事;2,许中伟*, [退出]经理;3,陈海玲, [退出]监事
|
1,仇围围*, [新增]执行董事;2,仇围围*, [新增]经理;3,谢春波, [新增]监事
|
7 | 2017-03-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
许中伟* 执行董事 [退出]许中伟* 经理 [退出]陈海玲 监事 [退出]
|
仇围围* 执行董事 [新增]仇围围* 经理 [新增]谢春波 监事 [新增]
|
8 | 2017-03-10 | 法定代表人 |
许中伟
|
仇围围
|