序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺金龙 | 80% | 8万人民币 |
2 | 邓涛 | 15% | 1.5万人民币 |
3 | 张文 | 2.5% | 0.25万人民币 |
4 | 郑玉峰 | 2.5% | 0.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑玉峰
|
|
2 |
张晶晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
张文, [退出]郑玉峰*
|
张晶晶, [新增]郑玉峰*
|
2 | 2021-06-03 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-06-03 | 投资人 |
邓涛,自然人股东,杭州朝综投资咨询有限公司,企业法人, [退出]张文,自然人股东,郑玉峰,自然人股东
|
邓涛,自然人股东,贺金龙,自然人股东, [新增]张文,自然人股东,郑玉峰,自然人股东
|
4 | 2020-12-22 | 投资人 |
杭州朝综投资咨询有限公司 企业法人张文 自然人股东郑玉峰 自然人股东
|
杭州朝综投资咨询有限公司 企业法人张文 自然人股东郑玉峰 自然人股东邓涛 自然人股东 [新增]
|
5 | 2020-11-24 | 住所 |
北京市海淀区北太平庄路18号3层3-1254
|
北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技****展总公司1-1号)A栋6层6415号
|
6 | 2020-08-05 | 投资人 |
杭州朝综投资咨询有限公司 企业法人刘卢琛 自然人股东 [退出]郑玉峰 自然人股东张文 自然人股东
|
杭州朝综投资咨询有限公司 企业法人张文 自然人股东郑玉峰 自然人股东
|
7 | 2017-11-20 | 登记管辖变更 |
北京市丰台区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
8 | 2017-11-20 | 登记管辖变更 |
丰台分局
|
海淀分局
|
9 | 2017-11-20 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2017-11-20 | 投资人 |
张文 自然人股东郑玉峰 自然人股东刘卢琛 自然人股东
|
杭州朝综投资咨询有限公司 企业法人 [新增]刘卢琛 自然人股东郑玉峰 自然人股东张文 自然人股东
|