序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋贝贝 | 48.68852% | 165万人民币 |
2 | 周屹 | 19.91803% | 67.5万人民币 |
3 | 张艳平 | 19.91803% | 67.5万人民币 |
4 | 宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11.47541% | 38.8889万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋贝贝
|
|
2 |
陈可
|
|
3 |
周屹
|
|
4 |
于长江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈可,蒋贝贝, [退出]于长江,张艳平*, [退出]周屹
|
陈可,蒋贝贝*, [新增]于长江,周屹
|
2 | 2021-08-16 | 法定代表人 |
张艳平
|
蒋贝贝
|
3 | 2021-06-25 | 住所 |
北京市海淀区复兴路2号41幢3层306号
|
北京市北京经济技术开****区荣华中路19号院1号楼B座10层1007室
|
4 | 2021-04-28 | 法定代表人 |
周屹
|
张艳平
|
5 | 2021-04-28 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-04-28 | 投资人 |
蒋贝贝,自然人股东,张艳平,自然人股东,周屹,自然人股东
|
蒋贝贝,自然人股东,宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东, [新增]张艳平,自然人股东,周屹,自然人股东
|
7 | 2021-04-28 | 注册资本 |
300万
|
338.8889万( + 12.96297% )
|
8 | 2021-04-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋贝贝,于长江,张艳平, [退出]周屹* [退出]
|
陈可, [新增]蒋贝贝,于长江,张艳平*, [新增]周屹 [新增]
|
9 | 2021-02-24 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2021-02-24 | 投资人 |
张守田,自然人股东 [退出]
|
蒋贝贝,自然人股东, [新增]张艳平,自然人股东, [新增]周屹,自然人股东 [新增]
|