序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋丽 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 肖国帅 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋丽
|
|
2 |
肖国帅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 投资人 |
付瑞宇,自然人股东, [退出]尚靖,自然人股东, [退出]肖国帅,自然人股东
|
蒋丽,自然人股东, [新增]肖国帅,自然人股东
|
2 | 2022-01-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
付瑞宇*, [退出]尚靖 [退出]
|
蒋丽*, [新增]肖国帅 [新增]
|
3 | 2022-01-25 | 法定代表人 |
付瑞宇
|
蒋丽
|
4 | 2021-10-26 | 住所 |
北京市昌平区沙河镇站前路11号3号楼五层8500室
|
北京市昌平区城北街道鼓楼北街5-9号1-2层
|
5 | 2021-03-12 | 住所 |
北京市昌平区城北街道鼓楼北街5-9号1-2层
|
北京市昌平区沙河镇站前路11号3号楼五层8500室
|
6 | 2021-01-21 | 投资人 |
付瑞宇,自然人股东,尚靖,自然人股东
|
付瑞宇,自然人股东,尚靖,自然人股东,肖国帅,自然人股东 [新增]
|
7 | 2020-11-30 | 住所 |
北京市昌平区回龙观镇北清路1号院6号楼4层2单元504-4
|
北京市昌平区城北街道鼓楼北街5-9号1-2层
|