序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张成诚 | 40% | 4.0万人民币 |
2 | 高雅 | 40% | 4.0万人民币 |
3 | 仲蕾 | 10% | 1.0万人民币 |
4 | 马辉 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周海涛
|
|
2 |
张成诚
|
|
3 |
高雅
|
|
4 |
仲蕾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 住所 |
北京市平谷区平谷镇西环南路5号楼3层(2)-3-6
|
北京市平谷区中关村科技园区峪口新能源产业基地峪阳路38号-2200018(集群注册)
|
2 | 2022-01-21 | 住所 |
北京市昌平区东小口镇天通中苑二区21号楼2层0189
|
北京市平谷区平谷镇西环南路5号楼3层(2)-3-6
|
3 | 2021-12-29 | 住所 |
北京市朝阳区望京东园523号楼13层11609
|
北京市昌平区东小口镇天通中苑二区21号楼2层0189
|
4 | 2021-01-18 | 住所 |
北京市昌平区东小口镇天通东苑一区401号楼2层202
|
北京市朝阳区望京东园523号楼13层11609
|
5 | 2020-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
高雅,马辉*, [退出]张成诚,仲蕾
|
高雅,张成诚,仲蕾,周海涛* [新增]
|
6 | 2020-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
马辉 执行董事; [退出]仲蕾 经理;高雅 监事;张成诚 监事
|
周海涛 执行董事; [新增]仲蕾 经理;张成诚 监事;高雅 监事
|
7 | 2020-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
马辉* 执行董事 [退出]仲蕾 经理高雅 监事张成诚 监事
|
周海涛* 执行董事 [新增]仲蕾 经理张成诚 监事高雅 监事
|
8 | 2020-06-04 | 法定代表人 |
马辉
|
周海涛
|