序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯林林 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 祁东生 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯林林
|
|
2 |
祁东生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-15 | 营业期限 |
|
|
2 | 2021-09-09 | 经营范围 |
|
|
3 | 2020-05-11 | 住所 |
|
|
4 | 2018-06-11 | 经营范围 |
|
|
5 | 2018-06-11 | 企业名称 |
|
|
6 | 2018-05-17 | 经营范围 |
|
|
7 | 2017-05-25 | 经营范围 |
|
|
8 | 2017-05-25 | 住所 |
|
|
9 | 2017-05-25 | 企业名称 |
|
|
10 | 2014-03-28 | 经营范围 |
|
|