序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱鹏 | 90% | 900万人民币 |
2 | 曹卡 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱鹏
|
|
2 |
曹卡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 住所 |
北京市海淀区苏家坨镇西小营南环路10号院3幢3036号
|
北京市海淀区中关村东路18号1号楼15层C-1808
|
2 | 2020-12-22 | 住所 |
北京市海淀区清河三街72号6号楼2层2219室
|
北京市海淀区苏家坨镇西小营南环路10号院3幢3036号
|
3 | 2019-01-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
姜红 执行董事; [退出]姜红 经理; [退出]曹卡 监事
|
邱鹏 执行董事; [新增]邱鹏 经理; [新增]曹卡 监事
|
4 | 2019-01-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹卡,姜红* [退出]
|
曹卡,邱鹏* [新增]
|
5 | 2019-01-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
姜红* 执行董事 [退出]姜红* 经理 [退出]曹卡 监事
|
邱鹏* 执行董事 [新增]邱鹏* 经理 [新增]曹卡 监事
|
6 | 2019-01-28 | 投资人 |
姜红 自然人股东 [退出]曹卡 自然人股东
|
邱鹏 自然人股东 [新增]曹卡 自然人股东
|
7 | 2019-01-28 | 法定代表人 |
姜红
|
邱鹏
|
8 | 2016-05-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
翟薇*, [退出]姜红
|
曹卡, [新增]姜红*
|
9 | 2016-05-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
翟薇 执行董事; [退出]翟薇 经理; [退出]姜红 监事
|
姜红 执行董事;姜红 经理;曹卡 监事 [新增]
|
10 | 2016-05-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
翟薇* 执行董事 [退出]翟薇* 经理 [退出]姜红 监事
|
姜红* 执行董事姜红* 经理曹卡 监事 [新增]
|