序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘坤 | 70% | 70万人民币 |
2 | 陈振振 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 法定代表人 |
黄忠强
|
刘坤
|
2 | 2022-03-25 | 投资人 |
黄忠强,自然人股东, [退出]刘禹含,自然人股东 [退出]
|
陈振振,自然人股东, [新增]刘坤,自然人股东 [新增]
|
3 | 2019-02-22 | 投资人 |
董文,自然人股东, [退出]黄忠强,自然人股东
|
黄忠强,自然人股东,刘禹含,自然人股东 [新增]
|
4 | 2019-02-22 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,投资人 |
黄忠强 自然人股东董文 自然人股东 [退出]
|
黄忠强 自然人股东刘禹含 自然人股东 [新增]
|
5 | 2019-02-22 | 住所 |
北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼7层2-0720A
|
北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室209号
|
6 | 2018-06-11 | 投资人 |
黄蓉,自然人股东, [退出]王树昊,自然人股东 [退出]
|
董文,自然人股东, [新增]黄忠强,自然人股东 [新增]
|
7 | 2018-06-11 | 投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 |
黄蓉 自然人股东 [退出]王树昊 自然人股东 [退出]
|
黄忠强 自然人股东 [新增]董文 自然人股东 [新增]
|
8 | 2018-06-11 | 法定代表人 |
黄蓉
|
黄忠强
|
9 | 2016-02-25 | 投资人 |
黄向影,自然人股东, [退出]张彦峰,自然人股东 [退出]
|
黄蓉,自然人股东, [新增]王树昊,自然人股东 [新增]
|
10 | 2016-02-25 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,投资人 |
黄向影 自然人股东 [退出]张彦峰 自然人股东 [退出]
|
黄蓉 自然人股东 [新增]王树昊 自然人股东 [新增]
|