序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程彩凤 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程彩凤
|
|
2 |
李亚梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京韦辰建业建筑有限公司保定市清苑区分公司
|
嵇娜 | 2019-10-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
郑肖娜*, [退出]李德永 [退出]
|
李亚梅, [新增]程彩凤* [新增]
|
2 | 2020-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
郑肖娜* 执行董事 [退出]郑肖娜* 经理 [退出]李德永 监事 [退出]
|
程彩凤* 执行董事 [新增]程彩凤* 经理 [新增]李亚梅 监事 [新增]
|
3 | 2020-12-23 | 投资人 |
郑肖娜 自然人股东 [退出]
|
程彩凤 自然人股东 [新增]
|
4 | 2020-12-23 | 法定代表人 |
郑肖娜
|
程彩凤
|
5 | 2020-04-22 | 注册资本 |
3000
|
500( - 83.33333% )
|
6 | 2020-04-22 | 注册资本 |
3000万
|
500万( - 83.33333% )
|
7 | 2020-04-22 | 注册资本 |
3000万元
|
500万元( - 83.33333% )
|
8 | 2020-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
侯博川, [退出]嵇娜* [退出]
|
李德永, [新增]郑肖娜* [新增]
|
9 | 2020-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
嵇娜 执行董事; [退出]嵇娜 经理; [退出]侯博川 监事 [退出]
|
郑肖娜 执行董事; [新增]郑肖娜 经理; [新增]李德永 监事 [新增]
|
10 | 2020-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
嵇娜* 执行董事 [退出]嵇娜* 经理 [退出]侯博川 监事 [退出]
|
郑肖娜* 执行董事 [新增]郑肖娜* 经理 [新增]李德永 监事 [新增]
|