序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 季云飞 | 80% | 800万人民币 |
2 | 李新春 | 12% | 120万人民币 |
3 | 北京晟鼎昌信息咨询中心(有限合伙) | 8% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
季云飞
|
|
2 |
李新春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 法定代表人 |
刘敏
|
季云飞
|
2 | 2022-07-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘敏*, [退出]王佳 [退出]
|
季云飞*, [新增]李新春 [新增]
|
3 | 2022-07-19 | 投资人 |
李新春,自然人股东,刘敏,自然人股东 [退出]
|
北京晟鼎昌信息咨询中心(有限合伙),企业法人, [新增]季云飞,自然人股东, [新增]李新春,自然人股东
|
4 | 2020-05-20 | 投资人 |
刘敏 自然人股东王佳 自然人股东 [退出]
|
刘敏 自然人股东李新春 自然人股东 [新增]
|
5 | 2020-05-20 | 住所 |
北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座6738室
|
北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室
|
6 | 2019-11-20 | 注册资本 |
300
|
1000( + 233.33333% )
|
7 | 2019-11-20 | 注册资本 |
300万
|
1000万( + 233.33333% )
|
8 | 2019-11-20 | 注册资本 |
300万元
|
1000万元( + 233.33333% )
|
9 | 2019-08-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵刚 执行董事; [退出]赵刚 经理; [退出]段涛 监事 [退出]
|
刘敏 执行董事; [新增]刘敏 经理; [新增]王佳 监事 [新增]
|
10 | 2019-08-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
段涛, [退出]赵刚* [退出]
|
刘敏*, [新增]王佳 [新增]
|