序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 法定代表人 |
王兴权
|
杨海
|
2 | 2021-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李学强,庞欣,王兴权*,杨海*,杨杰,于敦波,赵彩霞,赵娜
|
李学强,庞欣,杨海*,杨杰,杨阳,于敦波,赵彩霞,赵娜
|
3 | 2019-11-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
李学强,刘荣辉,庞欣,王兴权*,杨海*,杨杰,于敦波,赵彩霞
|
李学强,庞欣,王兴权*,杨海*,杨杰,于敦波,赵彩霞,赵娜
|
4 | 2019-04-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
安恩法,何华强,李红卫*,刘建军,庞欣,王兴权,于敦波,赵彩霞
|
李学强,刘荣辉,庞欣,王兴权*,杨海*,杨杰,于敦波,赵彩霞
|
5 | 2019-04-04 | 法定代表人 |
李红卫
|
王兴权
|
6 | 2017-05-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
安恩法,何华强,李东培,李红卫*,刘东昶,刘建军,王兴权,赵彩霞,郑安生
|
安恩法,何华强,李红卫*,刘建军,庞欣,王兴权,于敦波,赵彩霞
|
7 | 2017-05-04 | 注册资本 |
10112.8448万
|
13303.0241万
|
8 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李红卫* 董事长 2 刘建军 董事 3 李东培 董事 4 王兴权 董事 5 郑安生 董事 6 李红卫* 总经理 7 何华强 监事 8 赵彩霞 监事 9 刘东昶 监事 10 安恩法 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李红卫* 董事长 2 刘建军 董事 3 李东培 董事 4 王兴权 董事 5 郑安生 董事 6 李红卫* 总经理 7 何华强 监事 8 赵彩霞 监事 9 刘东昶 监事 10 安恩法 监事
|