序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴世洋
|
董事长 |
2 |
刘宗坤
|
董事 |
3 |
舒芳
|
董事 |
4 |
粟小莉
|
董事 |
5 |
王玉刚
|
董事 |
6 |
谢立娜
|
董事 |
7 |
闫奇
|
董事 |
8 |
游晓
|
董事 |
9 |
汪超
|
监事 |
10 |
张徐
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
16800.000000
|
24150.000000
|
2 | 2021-10-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2021-10-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山东电工电气集团有限公司,镇江大照集团有限公司
|
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
|
4 | 2021-09-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
混凝土电杆、薄壁离心钢管混凝土电杆、钢管电杆、输变电铁塔、钢构件的制造及管桩施工(上述项目按资质证书经营);电力工程总承包;输变电工程专业承包;电力设施承装、承修、承试;运维检修;输变配电设备,变压器,断路器,故障指示器,配网自动化终端,高、低压开关柜,电缆,导线,母线桥架的加工、制造及相关的技术咨询服务;铁塔攀爬机导轨、防坠落装置、智能登塔装备、在线监测装置的生产、销售;金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;紧固件制造;紧固件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;安全、消防用金属制品制造;金属材料销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;生产性废旧金属回收(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2020-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
4150.000000
|
16800.000000
|
6 | 2020-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
17250.000000
|
4150.000000
|
7 | 2020-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张建华
|
吴世洋
|
8 | 2020-10-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
镇江镇供集体资产运营中心,山东电工电气集团有限公司
|
镇江大照集团有限公司,山东电工电气集团有限公司
|
9 | 2019-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆飞
|
张建华
|
10 | 2018-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾红宝
|
陆飞
|