序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 51% | 88995.0万人民币 |
2 | ABB(中国)有限公司 | 49% | 85505.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王凤蛟
|
|
2 |
张金泉
|
|
3 |
Massimo Danieli
|
|
4 |
刘颖
|
|
5 |
刘伟
|
|
6 |
Samantha Valenzuela Lumilan
|
|
7 |
刘天泉
|
|
8 |
董文
|
|
9 |
郑丽铭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
南京国电南自自动化有限公司厦门分公司
|
刘天泉 | 2013-06-19 |
2 |
南京国电南自自动化有限公司上海分公司
|
刘天泉 | 2012-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
国电南京自动化股份有限公司,ABB(中国)有限公司 [退出]
|
国电南京自动化股份有限公司,ABB电网投资(中国)有限公司 [新增]
|
2 | 2018-05-21 | 经营范围 |
研究、开****、设计、制造电网自动化系统与设备及相关软件产品,销售自产产品;上述相关产品的进出口业务,并提供相应技术支持和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
研究、开****、设计、制造电网自动化系统与设备及相关软件产品,销售自产产品;上述相关产品的进出口业务,并提供相应技术支持和售后服务;建筑安装工程施工;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-01-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
江炳思
|
王凤蛟
|
4 | 2017-01-03 | 法定代表人姓名 |
江炳思
|
王凤蛟
|
5 | 2017-01-03 | 企业住所变更 |
南京市江宁开****区菲尼克斯路11号
|
南京市江宁经济技术开****区水阁路39号
|
6 | 2015-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄源红
|
江炳思
|
7 | 2015-11-02 | 法定代表人姓名 |
黄源红
|
江炳思
|
8 | 2014-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王日文
|
黄源红
|
9 | 2014-07-03 | 法定代表人姓名 |
王日文
|
黄源红
|