序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡煜华
|
姜寒
|
2 | 2019-05-23 | 经营范围 |
在隶属公司经营范围内从事集成电路、半导体、教育工具、计算器产品、马达控制、传感器、电子元件为主的设计、研究和开****,并提供相关软件和解决方案;销售自产产品;许可使用并转让自有技术成果;并为上述经营活动提供技术支持及相关服务,为公司投资者及关联公司提供投资咨询及经营规划决策服务,提供市场营销、开****及管理服务,企业经营管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在隶属公司经营范围内从事集成电路、半导体、教育工具、计算器产品、马达控制、传感器、电子元件为主的设计、研究和开****,并提供相关软件和解决方案;销售自产产品;许可使用并转让自有技术成果;并为上述经营活动提供技术支持及相关服务,为公司投资者及关联公司提供经营规划决策服务,提供市场营销、开****及管理服务,企业经营管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-05-23 | 营业场所变更 |
南京市白下区汉中路1号南京国际金融中心39层A、B、C单元
|
南京市雨花台区安德门大街52号世茂城品国际广场A栋8层08,09,10号
|
4 | 2015-03-27 | 负责人姓名变更 |
祝薇
|
胡煜华
|
5 | 2014-03-18 | 负责人姓名变更 |
谢兵
|
祝薇
|