序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘运厚 | 54.4% | 2720.0万人民币 |
2 | 陈霆 | 45.6% | 2280.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜永
|
|
2 |
闫洪民
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江苏天永钢结构工程有限公司南京分公司
|
朱震 | 2017-04-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-03 | 注册资本变更 |
3800.000000
|
5000.000000( + 31.57895% )
|
2 | 2018-04-16 | 经营范围 |
钢结构、网架工程设计、施工及技术服务;房屋建筑工程、玻璃幕墙工程设计、施工;建筑材料、装饰材料、建筑工程用机械设备及配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
钢结构工程、网架工程设计、施工及技术服务;房屋建筑工程、玻璃幕墙工程设计、施工;环保工程施工;建筑材料、装饰材料、建筑工程用机械设备及配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-04-16 | 企业住所变更 |
徐州市泉山区三官庙徐州工程学院大学科技园A座308室
|
徐州市泉山区徐州工程学院大学科技园A座316室
|
4 | 2017-03-31 | 企业住所变更 |
徐州市云龙区绿地商务城(2号地块)loftA号楼1-707
|
徐州市泉山区三官庙徐州工程学院大学科技园A座308室
|
5 | 2016-09-21 | 股东变更 |
徐州市方正工程有限公司 [退出]
|
刘运厚 [新增]陈霆 [新增]
|
6 | 2016-09-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2016-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
沙炳刚
|
姜永
|
8 | 2016-08-26 | 法定代表人变更 |
沙炳刚
|
姜永
|
9 | 2016-05-18 | 股东变更 |
闫洪民 [退出]黄河 [退出]沙炳刚 [退出]高广东 [退出]
|
徐州市方正工程有限公司 [新增]
|
10 | 2016-05-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|