序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方会明
|
|
2 |
张程
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张永广
|
方会明
|
2 | 2020-03-30 | 法定代表人变更 |
张永广
|
方会明
|
3 | 2015-12-03 | 股东变更 |
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 [退出]张程
|
方会明 [新增]张程
|
4 | 2015-12-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2014-11-07 | 股东变更 |
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司张永广 [退出]
|
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司张程 [新增]
|
6 | 2014-09-23 | 股东变更 |
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司董梦楚 [退出]张永广
|
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司张永广
|