序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉瑛 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 俞伯辰 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吉瑛
|
|
2 |
俞伯辰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
150.000000
|
500.000000( + 233.33333% )
|
2 | 2021-04-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吉瑛俞琴娣 [退出]
|
吉瑛俞伯辰 [新增]
|
3 | 2019-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
夏韦韦
|
吉瑛
|
4 | 2019-06-06 | 法定代表人变更 |
夏韦韦
|
吉瑛
|
5 | 2019-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吉瑛
|
夏韦韦
|
6 | 2019-04-01 | 法定代表人变更 |
吉瑛
|
夏韦韦
|
7 | 2018-05-09 | 企业住所变更 |
钟楼区劳动西路胡家场81号
|
钟楼区枫香路南侧57-1号
|