序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾瀛 | 60% | 300万人民币 |
2 | 黄一鸣 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾瀛
|
|
2 |
黄一鸣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常州陕汽汽车销售有限公司丹阳分公司
|
顾柯亭 | 2021-04-25 |
2 |
常州陕汽汽车销售有限公司武进分公司
|
顾瀛 | 2019-09-04 |
3 |
常州陕汽汽车销售有限公司溧阳分公司
|
刘海军 | 2013-08-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-26 | 经营范围 |
汽车(除小轿车)及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车(除小轿车)及配件的销售,商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-09-26 | 经营期限变更 |
2019-04-14
|
|