序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁建华 | 60% | 1440万人民币 |
2 | 熊再军 | 40% | 960万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁建华
|
|
2 |
熊再军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
苏州腾驰科技有限公司无锡分公司
|
曹艳 | 2016-07-20 |
2 |
苏州腾驰科技有限公司江阴分公司
|
何萍 | 2009-12-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-16 | 经营期限变更 |
2018-06-30
|
|
2 | 2016-06-16 | 注册资本变更 |
240.000000
|
|
3 | 2014-03-27 | 经营范围 |
计算机服务,软件开****,信息咨询服务,通讯器材、装饰装璜材料购销,建筑智能化工程设计、施工(凭有效资质经营)。
|
|