序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴宏 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 唐蕊芬 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐蕊芬
|
|
2 |
吴宏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家港市航天绝缘材料有限公司杨舍分公司
|
钱掌林 | 2006-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐蕊芬,吴宏,钱雨秋 [退出]
|
唐蕊芬,吴宏
|
2 | 2021-06-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
300.000000( + 500% )
|
3 | 2016-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钱掌林
|
唐蕊芬
|
4 | 2016-12-27 | 经营期限变更 |
2020-09-25
|
|
5 | 2016-12-27 | 股东变更 |
钱掌林 [退出]吴宏
|
唐蕊芬 [新增]吴宏钱雨秋 [新增]
|
6 | 2016-12-27 | 法定代表人变更 |
钱掌林
|
唐蕊芬
|